ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
วันที่เริ่มรักษาการ | วันสิ้นสุดรักษาการ | รายการ | รายละเอียด |
2023-05-22 | 2023-06-03 | อาจารย์ธีรพันธ์ สังข์แก้วรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา | รายละเอียดคลิก |
2023-05-22 | 2023-05-26 | อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา | รายละเอียดคลิก |
2023-06-23 | 2023-06-23 | อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลารักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ | รายละเอียดคลิก |
2023-06-14 | 2023-06-16 | อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวันรักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | รายละเอียดคลิก |
2023-06-08 | 2023-06-09 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์รักษาการแทน คณบดี | รายละเอียดคลิก |
2023-05-15 | 2023-05-17 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุงรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | รายละเอียดคลิก |
2023-05-08 | 2023-05-12 | อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | รายละเอียดคลิก |
2023-04-20 | 2023-04-21 | นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพรรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ | รายละเอียดคลิก |
2023-04-01 | 2023-04-30 | อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้รักษาการแทน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | รายละเอียดคลิก |
2023-04-01 | 2023-04-30 | อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | รายละเอียดคลิก |